KRS 0000256849
NIP8631647057
REGON26008951800000
NazwaSTOWARZYSZENIE KRZEWIENIA TRADYCJI I OPIEKI NAD ZAMKIEM KRZYŻTOPÓR
Krótka nazwaKRZEWIENIA TRADYCJI I OPIEKI NAD ZAMKIEM KRZYŻTOPÓR
Data rejestracji 12 maj 2006 (18 lat temu) 12 maj 2006
Data usunięcia 21 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres SIENKIEWICZA, 17, OPATÓW, 27-500, OPATÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#9252A DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW #9252B OCHRONA ZABYTKÓW #9232Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7487A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2840Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2875B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5530 USŁUGI GASTRONOMICZNE #5540Z BARY #5521Z SCHRONISKA TURYSTYCZNE #5522Z POLA KEMPINGOWE, ŁĄCZNIE Z POLAMI DLA SAMOCHODOWYCH PRZYCZEP KEMPINGOWYCH #6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #5263B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁYARTUR KAZIMIERSKI
Likwidator
2018-05-07
2022-01-21
GABRIELA LUBECKA
Członek Organu Nadzoru
2006-05-12
2022-01-21
HALINA EWA NOGAJ
Członek Organu Nadzoru
2006-05-12
2022-01-21
ANDRZEJ KOSS
Członek Organu Nadzoru
2006-05-12
2022-01-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1.DO NABYWANIA PRAW I REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA NA ZEWNĄTRZ UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, W TYM PREZES STOWARZYSZENIA. 2.DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH W IMIENIU STOWARZYSZENIA WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZESA LUB WICEPREZESA, ORAZ PEŁNOMOCNIKA USTANOWIONEGO PRZEZ POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
ARTUR KAZIMIERSKI
PREZES
2006-05-12
2018-05-07
JAN KUREK
WICEPREZES
2006-05-12
2018-05-07
BRONISŁAW STORCH
SEKRETARZ
2006-05-12
2018-05-07
MIROSŁAW ROSZCZYPAŁA
SKARBNIK
2006-05-12
2018-05-07
PAWEŁ ZAGRODNY
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-05-12
2018-05-07
KAZIMIERZ ŻÓŁTEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-05-12
2018-05-07
TOMASZ KULS
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-05-12
2018-05-07
2006-05-12
2022-01-21
STOWARZYSZENIE
2006-05-12
2022-01-21
STOWARZYSZENIE KRZEWIENIA TRADYCJI I OPIEKI NAD ZAMKIEM KRZYŻTOPÓR
2006-05-12
2022-01-21
SIENKIEWICZA, 17, OPATÓW, 27-500, OPATÓW, POLSKA
2006-05-12
2022-01-21
9252A - DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW
2006-05-12
2022-01-21
9252B - OCHRONA ZABYTKÓW
2006-05-12
2022-01-21
9232Z - DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH
2006-05-12
2022-01-21
7020Z - WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2006-05-12
2022-01-21
7487A - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW
2006-05-12
2022-01-21
9272Z - DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2006-05-12
2022-01-21
2840Z - KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW
2006-05-12
2022-01-21
2875B - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH
2006-05-12
2022-01-21
5510Z - HOTELE
2006-05-12
2022-01-21
5530 - RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie