KRS 0000256793
NIP8992570904
REGON02029225700000
NazwaKAWEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKAWEX
Data rejestracji 11 maj 2006 (18 lat temu) 11 maj 2006
Data usunięcia 30 paź 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA JANA PAWŁA II, 79, WŁOCŁAWEK, 87-800, WŁOCŁAWEK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWAGNIESZKA SZYMCZAK
Wspólnik
2006-05-11
2014-10-27
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
MARIUSZ SZYMCZAK
Wspólnik
2006-09-29
2012-02-17
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
JAROSŁAW BUJNICKI
Wspólnik
2006-05-11
2006-09-29
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
KATARZYNA MONIKA KOSIŃSKA
Wspólnik
2012-02-17
2014-10-27
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
RAFAŁ GÓRECKI
Wspólnik
2014-10-27
2016-06-13
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
DARIUSZ WOJCIECHOWSKI
Wspólnik
2016-06-23
2017-01-02
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
MARIUSZ ŚLIWIŃSKI
Wspólnik
2017-01-02
2023-10-30
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI I SKŁADANIA PODPISÓW UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ŁĄCZNIE ZAŚ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT,
JAROSŁAW BUJNICKI
PREZES ZARZĄDU
2006-05-11
2006-09-29
AGNIESZKA SZYMCZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-05-11
2006-09-29
AGNIESZKA SZYMCZAK
PREZES ZARZĄDU
2006-09-29
2014-10-27
RAFAŁ GÓRECKI
PREZES ZARZĄDU
2014-10-27
2016-06-13
MARIUSZ ŚLIWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-01-02
2019-01-28
2006-05-11
2014-10-27
KAWA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-05-11
2006-09-29
VIVALDIEGO, 30, WROCŁAW, 52-129, WROCŁAW, POLSKA
2006-09-29
2014-10-27
WIĘZIENNA, 21, WROCŁAW, 50-118, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie