KRS 0000256665
NIP5311602229
REGON14050431500000
Nazwa"MINI-MAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LIKWIDACJI
Krótka nazwa"MINI-MAX" LIKWIDACJI
Data rejestracji 11 maj 2006 (18 lat temu) 11 maj 2006
Data usunięcia 01 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PL. OBROŃCÓW WARSZAWY, 2, PŁOCK, 09-402, PŁOCK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5311602229
data rejestracji 10 kwi 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 maj 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMIRYSZARD KAROL PRAGER
Beneficjent
RYSZARD KAROL PRAGER
reprezentant
KAMIL PAWEŁAS
Wspólnik
2006-05-11
2017-04-03
100 (STO) UDZIAŁÓW PO 1000,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)-TJ. 100000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH)
Wspólnik
2006-12-21
2021-02-01
100(STO) UDZIAŁÓW PO 1000 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.OOO (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH
00474456500000
RYSZARD KAROL PRAGER
Wspólnik
2017-04-03
2021-02-01
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
RYSZARD KAROL PRAGER
Likwidator
2019-09-12
2021-02-01
RYSZARD KAROL PRAGER
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
WIĘKSZOŚCIOWY UDZIAŁOWIEC WSPÓLNIKA (PRAGER I GRUPA SP. Z O.O.) POSIADAJĄCEGO 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU-ŁĄCZNIE, W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, LUB PREZES ZARZĄDU-SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
KAMIL PAWEŁAS
PREZES ZARZĄDU
2006-05-11
2017-04-03
RYSZARD KAROL PRAGER
PREZES ZARZĄDU
2017-04-03
2019-09-12
2006-05-11
2019-09-12
"MINI-MAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-05-11
2017-04-03
SZKOLNA, 2, POMIECHÓWEK, 05-180, POMIECHÓWEK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie