KRS 0000256658
REGON01586227600000
NazwaLITMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLITMER
Data rejestracji 10 maj 2006 (18 lat temu) 10 maj 2006
Data usunięcia 31 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FOKSAL, 18, WARSZAWA, 00-372, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #45 BUDOWNICTWO #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #722 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7440Z REKLAMA #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7450 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8042 POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #5530 USŁUGI GASTRONOMICZNEWspólnik
2006-05-10
2006-09-21
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁOTYCH
00673668200000
YULIY KROPELNITSKIY
Wspólnik
2006-09-21
2018-10-31
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500 ZŁOTYCH
JACEK KRZYSZTOF BOBELA
Wspólnik
2006-09-21
2018-10-31
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MARCIN JERZY KARGUL
DYREKTOR ZARZĄDU
2006-05-10
2006-09-21
CEZARY NOWICKI
PREZES ZARZĄDU
2006-09-21
2018-10-31
2006-05-10
2018-10-31
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-05-10
2018-10-31
LITMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-05-10
2018-10-31
FOKSAL, 18, WARSZAWA, 00-372, WARSZAWA, POLSKA
2006-09-21
2018-10-31
7414 - DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2006-09-21
2018-10-31
70 - OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI
2006-09-21
2018-10-31
45 - BUDOWNICTWO
2006-09-21
2018-10-31
7420A - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO
2006-09-21
2018-10-31
713 - WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ
2006-09-21
2018-10-31
722 - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA
2006-09-21
2018-10-31
7230Z - PRZETWARZANIE DANYCH
2006-09-21
2018-10-31
7240Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH
2006-09-21
2018-10-31
7440Z - REKLAMA
2006-09-21
2018-10-31
2215Z - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA POZOSTAŁA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie