KRS 0000256643
NIP8951858560
REGON02026200300000
NazwaEMBEGA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEMBEGA POLSKA
Data rejestracji 12 maj 2006 (18 lat temu) 12 maj 2006
Data usunięcia 15 sty 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZAKRZOWSKA, 21, WROCŁAW, 51-318, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1582600,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2751Z ODLEWNICTWO ŻELIWA #2752Z ODLEWNICTWO STALIWA #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAEMBEGA S. COOP.
Wspólnik
2006-05-12
2014-01-15
15.826 (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY OSIEMSET DWADZIEŚCIA SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.582.600 (JEDEN MILION PIĘĆSET OSIEMDZIESIĄT DWA TYSIĄCE SZEŚĆSET) ZŁOTYCH
JOSE MANUEL LEGORBURU IMAS
Likwidator
2012-01-12
2014-01-15
SUSANA PETRINA ECHEVERRIA
Likwidator
2012-01-12
2014-01-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
FERNANDO ROLDAN GOROSQUIETA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-01-21
2010-10-07
JOSE RAMON TELLERIA SUINAGA
PREZES ZARZĄDU
2010-03-10
2011-08-03
JOSE MANUEL LEGORBURU IMAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-10-07
2012-01-12
SANTIAGO MENDIRICHAGA
PREZES ZARZĄDU
2006-05-12
2009-01-23
SUSANA PETRINA ECHEVERRIA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-01-21
2012-01-12
2006-05-12
2012-01-12
EMBEGA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-05-12
2006-07-03
ŻMIGRODZKA, 143, WROCŁAW, 51-130, WROCŁAW, POLSKA
2006-07-03
2008-01-15
ZAKRZOWSKA, 19, WROCŁAW, 51-318, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie