KRS 0000256270
NIP9372501677
REGON24045608500000
NazwaMAREK JAWORSKI, MAŁGORZATA BUDNIOK-DROŃ SIGMA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMAREK JAWORSKI, MAŁGORZATA BUDNIOK-DROŃ SIGMA
Data rejestracji 28 kwi 2006 (18 lat temu) 28 kwi 2006
Data usunięcia 13 wrz 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres ŻYWIECKA, 120, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #4776Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHMAREK BOLESŁAW JAWORSKI
Wspólnik
2006-04-28
2013-09-13
PIOTR ADAM DURYS
Wspólnik
2006-04-28
2008-04-09
KATARZYNA JAWORSKA
Wspólnik
2008-04-09
2011-10-21
SYLWIA JOANNA DURYS JAWORSKA
Wspólnik
2006-04-28
2007-02-05
MAŁGORZATA BUDNIOK DROŃ
Wspólnik
2011-10-21
2013-09-13
MAREK BOLESŁAW JAWORSKI
Likwidator
2013-03-04
2013-09-13
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIENI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI NIE WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH WSPÓLNIKÓW, KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MOŻE SKŁADAĆ TAKIE OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO.
PIOTR ADAM DURYS
Członek Organu Reprezentacji
2006-04-28
2008-04-09
MAREK BOLESŁAW JAWORSKI
Członek Organu Reprezentacji
2006-04-28
2013-03-04
SYLWIA JOANNA DURYS JAWORSKA
Członek Organu Reprezentacji
2006-04-28
2007-02-05
KATARZYNA JAWORSKA
Członek Organu Reprezentacji
2008-04-09
2011-10-21
MAŁGORZATA BUDNIOK DROŃ
Członek Organu Reprezentacji
2011-10-21
2013-03-04
2006-04-28
2007-02-05
SYLWIA DURYS-JAWORSKA, PIOTR DURYS, MAREK JAWORSKI, SIGMA SPÓŁKA JAWNA
2007-02-05
2008-04-09
MAREK JAWORSKI, PIOTR DURYS, SIGMA SPÓŁKA JAWNA
2008-04-09
2011-10-21
MAREK JAWORSKI, KATARZYNA JAWORSKA SIGMA SPÓŁKA JAWNA
2011-10-21
2013-03-04
MAREK JAWORSKI, MAŁGORZATA BUDNIOK-DROŃ SIGMA SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie