KRS 0000256217
NIP6711082863
REGON33006125600000
NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODCZELE 3" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMIESZKANIOWA "PODCZELE 3"
Data rejestracji 05 maj 2006 (18 lat temu) 05 maj 2006
Data usunięcia 25 lip 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres KRZEMIENIECKA, 3, KOŁOBRZEG, 78-100, KOŁOBRZEG, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNEJAN ADAM JACUŃSKI
Beneficjent
JAN ADAM JACUŃSKI
zgłaszający - likwidator
JAN ADAM JACUŃSKI
Likwidator
2021-12-28
2022-07-25
IRENA HELENA ŁADA
Członek Organu Nadzoru
2006-05-05
2022-07-25
EWA SANDOMIERSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-05-05
2013-03-13
HENRYK JANUSZ KONDZIOŁA
Członek Organu Nadzoru
2006-05-05
2022-07-25
LESZEK EDWARD PYTEL
Członek Organu Nadzoru
2013-03-13
2022-07-25
JAN ADAM JACUŃSKI
Beneficjent
LIKWIDATOR
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
MAREK MAJDEK
ZASTĘPCA PREZESA
2006-05-05
2007-05-31
MIECZYSŁAW BIERNACKI
PREZES
2006-05-05
2017-06-13
GRZEGORZ ŻURAWSKI
ZASTĘPCA PREZESA
2006-05-05
2007-05-31
ROMAN PAWLAK
ZASTĘPCA PREZESA
2007-05-31
2021-12-28
EWA ANNA WOJCIECHOWSKA
ZASTĘPCA PREZESA
2007-05-31
2021-12-28
JAN ADAM JACUŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-06-13
2021-12-28
2006-05-05
2021-12-28
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODCZELE 3"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie