KRS 0000256156
NIP8830001228
REGON89017922500000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "DOLOMIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "DOLOMIT"
Data rejestracji 28 kwi 2006 (18 lat temu) 28 kwi 2006
Data usunięcia 25 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BRZEGOWA, 1A, BYSTRZYCA, 55-200, OŁAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 399000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#14 PRODUKCJA ODZIEŻY #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #45 BUDOWNICTWO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/.WIESŁAWA MAJERSKA
Wspólnik
2006-04-28
2024-04-25
133 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 133.000,00 (STO TRZYDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE) ZŁOTYCH
ROZALIA MAJERSKA
Wspólnik
2006-04-28
2024-04-25
130 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 130.000,00 (STO TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
JAN MAJERSKI
DYREKTOR ZARZĄDU
2006-04-28
2024-04-25
WIESŁAW MAJERSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-04-28
2024-04-25
ARTUR KASPEREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-04-28
2020-02-17
2006-04-28
2014-12-31
BRZEGOWA, 1 B, OŁAWA, 55-200, OŁAWA, POLSKA
2014-12-31
2016-11-09
UL. 11 LISTOPADA, 23AB, OŁAWA, 55-200, OŁAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie