KRS 0000256076
REGON22022798600000
Nazwa"INTER APTEKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINTER APTEKI
Data rejestracji 27 kwi 2006 (18 lat temu) 27 kwi 2006
Data usunięcia 20 gru 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GDAŃSKA, 32A, GDAŃSK, 80-518, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 600000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#244 PRODUKCJA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #331 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ #523 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6512 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #671 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #723 USŁUGI PRZETWARZANIA DANYCH #724 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7310B PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK CHEMICZNYCH #7310F PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MEDYCZNYCH I FARMACJI #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #911 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH, PRACODAWCÓW I PROFESJONALNYCHTADEUSZ HENRYK HABASIŃSKI
Wspólnik
2006-04-27
2006-09-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
"FUNDACJA INTER"
Wspólnik
2006-09-20
2007-09-04
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 600.000,00 PLN
WALDEMAR PAWEŁ SZCZUKA
Wspólnik
2007-09-04
2017-12-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 600.000,00 ZŁ
WALDEMAR PAWEŁ SZCZUKA
Prokurent
2007-09-04
2017-12-20
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE DZIAŁAĆ SAMODZIELNIE.
TADEUSZ HENRYK HABASIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-04-27
2014-08-20
2006-04-27
2006-09-20
AL. NIEPODLEGŁOŚCI, 771, SOPOT, 80-845, SOPOT, POLSKA
2006-09-20
2007-09-04
AL. NIEPODLEGŁOŚCI, 771, SOPOT, 81-838, SOPOT, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie