KRS 0000256038
NIP4970039482
REGON08009146300000
NazwaTEK DAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTEK DAL
Data rejestracji 27 kwi 2006 (18 lat temu) 27 kwi 2006
Data usunięcia 24 sie 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZEMYSŁOWA, 33 A, SŁAWA, 67-410, SŁAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1013Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#102 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW #103 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW #104 PRODUKCJA OLEJÓW I TŁUSZCZÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ZWIERZĘCEGO #106 WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBI I WYROBÓW SKROBIOWYCH #108 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #109 PRODUKCJA GOTOWYCH PASZY I KARMY DLA ZWIERZĄT #110 PRODUKCJA NAPOJÓW #462 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #463 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHMEHMET HANIFI ALACAKUS
Wspólnik
2006-04-27
2010-07-28
2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000,- ZŁOTYCH.
RENATA HALINA BIBIK
Wspólnik
2006-04-27
2007-06-14
580 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 290000 ZŁ.
MEHMET DEMIR
Wspólnik
2006-04-27
2007-10-03
290 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 145000 ZŁ.
MUSTAFA TIMUR
Wspólnik
2010-07-28
2011-08-10
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000,00 ZŁ
AYDIN CAM
Wspólnik
2010-07-28
2018-08-24
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000,00 ZŁ
BARAN TIMUR
Wspólnik
2011-08-10
2015-09-02
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000,00 ZŁ
1992-11-22
CENGIZ DEMIR
Wspólnik
2011-08-10
2013-10-24
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250.000,00 ZŁ
DEVRIM ALACAKUS
Wspólnik
2015-09-02
2018-08-24
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 500.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
MEHMET HANIFI ALACAKUS
PREZES ZARZĄDU
2006-04-27
2010-07-28
RENATA HALINA BIBIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-04-27
2006-11-29
MEHMET DEMIR
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-04-27
2007-10-03
MEHMET EMIN ABAY
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-01-31
2008-04-17
AYDIN CAM
PREZES ZARZĄDU
2010-07-28
2018-08-24
MUHSIN TIMUR
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-07-28
2012-11-27
DEMIR EMRULLAH
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-10-24
2018-08-24
DEMIR MENDERES
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-10-24
2018-08-24
2006-04-27
2007-10-03
STAR-FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-04-27
2006-11-29
JEZIORNA, 1, RADZYŃ, 67-410, SŁAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie