KRS 0000255941
NIP7922136036
REGON18012453800000
NazwaO-I SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaO-I SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA POLSKA
Data rejestracji 26 kwi 2006 (18 lat temu) 26 kwi 2006
Data usunięcia 26 lut 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MORAWSKA, 1, JAROSŁAW, 37-500, JAROSŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7922136036
data rejestracji 01 lip 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 sty 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIAO-I EUROPE SARL
Wspólnik
2006-04-26
2019-02-26
20.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000 ZŁ
O-I SALES AND DISTRIBUTION NETHERLANDS BV
Wspólnik
2006-04-26
2018-03-19
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
TERENCE PETER LILLEY
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-04-26
2006-07-25
TERENCE PETER LILLEY
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-07-25
2007-08-16
ADAM GAJEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-04-26
2006-10-12
ADAM GAJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-10-12
2017-05-29
CONSTANTINOS GEORGE MELLOS
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-08-16
2010-05-10
JANUSZ PÓŁTORAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-05-10
2015-08-05
ANNA MARIA KRYŁOW
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-08-05
2019-02-26
MAGDALENA TERESA WORONOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2017-05-29
2019-02-26
2006-04-26
2019-02-26
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-04-26
2019-02-26
O-I SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-04-26
2019-02-26
MORAWSKA, 1, JAROSŁAW, 37-500, JAROSŁAW, POLSKA
2015-08-05
2019-02-26
4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
2015-08-05
2019-02-26
479 - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
2015-08-05
2019-02-26
7311Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
2015-08-05
2019-02-26
7312A - POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI
2015-08-05
2019-02-26
7312B - POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH
2015-08-05
2019-02-26
7312C - POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)
2015-08-05
2019-02-26
7312D - POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH
2015-08-05
2019-02-26
7320Z - BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2015-08-05
2019-02-26
8230Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
2015-08-05
2019-02-26
7410Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie