KRS 0000255423
NIP5222807496
REGON14052143700000
NazwaJ.P.C. MODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaJ.P.C. MODE
Data rejestracji 19 kwi 2006 (18 lat temu) 19 kwi 2006
Data usunięcia 28 cze 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres -----, -----, WARSZAWA, -----, -----, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #5530A RESTAURACJE #5540Z BARY #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #7440Z REKLAMAMAOSHEN WU
Wspólnik
2006-04-19
2010-11-25
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 100.000 ZŁOTYCH
MARIUSZ IRENEUSZ JUCHNIEWICZ
Wspólnik
2010-11-25
2012-03-16
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 ZŁOTYCH
DAMIAN KĘDZIORA
Wspólnik
2012-03-16
2013-03-05
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100 000,00 ZŁOTYCH
ARTUR GREC
Wspólnik
2013-03-05
2024-06-28
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100 000,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
MAOSHEN WU
PREZES ZARZĄDU
2006-04-19
2010-11-25
MARIUSZ JUCHNIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2010-11-25
2012-03-16
DAMIAN KĘDZIORA
PREZES ZARZĄDU
2012-03-16
2013-03-05
ARTUR GREC
PREZES ZARZĄDU
2013-03-05
2024-06-28
2006-04-19
2011-11-21
PRAWNICZA, 25A, WARSZAWA, 02-495, WARSZAWA, POLSKA
2011-11-21
2012-01-27
-----, -----, WARSZAWA, -----, -----, POLSKA
2012-01-27
2013-07-23
SREBRNA, 16, WARSZAWA, 00-810, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie