KRS 0000255287
NIP9462490546
REGON00268010500000
NazwaVIKTOREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVIKTOREX
Data rejestracji 14 kwi 2006 (18 lat temu) 14 kwi 2006
Data usunięcia 29 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MICKIEWICZA, 23, WARSZAWA, 01-517, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9462490546
data rejestracji 08 lip 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 sty 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIAWOJCIECH KRZYSZTOF ŻURAWEK
Wspólnik
2006-04-14
2014-08-13
804 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.200,00 ZŁ
TOMASZ JAN DRAGOŃSKI
Wspólnik
2006-04-14
2014-08-13
396 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19.800,00 ZŁ
DANIEL RAFAŁ ŁUKASIUK
Wspólnik
2014-08-13
2022-06-29
1200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,00 ZŁ
PIOTR PAWEŁ JAWORSKI
Wspólnik
2014-08-13
2015-07-14
96 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4.800,- ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT SAMODZIELNIE.
WOJCIECH KRZYSZTOF ŻURAWEK
PREZES ZARZĄDU
2006-04-14
2014-08-13
TOMASZ JAN DRAGOŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-04-14
2014-08-13
DANIEL RAFAŁ ŁUKASIUK
PREZES ZARZĄDU
2014-08-13
2022-06-29
PIOTR PAWEŁ JAWORSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-08-13
2015-07-14
2006-04-14
2014-08-13
"MULTIINVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-04-14
2014-08-13
ROMERA, 34, LUBLIN, 20-487, LUBLIN, POLSKA
GKm 360/21
2021-12-07
2022-10-27
20122.42 PLN
IV GNc 747/19
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie Kamil Pabich Kancelaria Komornicza nr XV w Warszawie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie