KRS 0000255114
NIP5342324240
REGON14052209800000
Nazwa"HOPOLTEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHOPOLTEX
Data rejestracji 14 kwi 2006 (18 lat temu) 14 kwi 2006
Data usunięcia 19 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ZŁOTA, 7, WARSZAWA, 00-019, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #55 HOTELE I RESTAURACJEVAN HOA PHAM
Wspólnik
2006-04-14
2015-12-07
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49500 ZŁ
THI QUYNH DO
Wspólnik
2006-04-14
2014-08-28
20 W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10000,00 ZŁ
DUNG TIEN NGUYEN
Wspólnik
2015-12-07
2023-04-19
100 (STO) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY UDZIAŁ, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁ)
JERZY JÓZEF LENART
Prokurent
2014-08-28
2015-12-07
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
VAN HOA PHAM
PREZES ZARZĄDU
2006-04-14
2015-12-07
THI QUYNH DO
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-04-14
2013-07-22
DUNG TIEN NGUYEN
PREZES ZARZĄDU
2015-12-07
2023-04-19
2006-04-14
2015-12-07
MOKRA, 7, RASZYN, 05-090, RASZYN, POLSKA
2015-12-07
2016-06-20
UL. NADRZECZNA, 5F, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie