KRS 0000255090
NIP5871615517
REGON22021192700000
NazwaHMT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHMT POLSKA
Data rejestracji 13 kwi 2006 (18 lat temu) 13 kwi 2006
Data usunięcia 11 sie 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STOLARSKA, 4, KARTOSZYNO, 84-110, KROKOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1966000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#2010A PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #2010B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE IMPREGNOWANIA DREWNA #2020Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH; PRODUKCJA PŁYT I SKLEJEK #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #2040Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #2051Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #3611Z PRODUKCJA KRZESEŁ I MEBLI DO SIEDZENIA #3612Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MEBLI W TYM W OBROCIE Z ZAGRANICĄ #3613Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH #3614A PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #3614B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE WYKAŃCZANIA MEBLIHERNING MASSIVTRAE A/S
Wspólnik
2006-04-13
2010-08-11
1.966 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 983.000,00 PLN
Wspólnik
2006-04-13
2010-08-11
568 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 284.000,00 PLN
00288254700000
Wspólnik
2006-04-13
2010-08-11
1.398 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 699.000,00 PLN
19056025000000
STANISŁAW KALINOWSKI
Likwidator
2009-09-08
2010-08-11
JAROSŁAW HOSZARD
Likwidator
2009-09-08
2010-08-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
STANISŁAW KALINOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-04-13
2009-09-08
JAROSŁAW HOSZARD
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-04-13
2009-09-08
MORTEN MEHLSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-04-13
2009-09-08
2006-04-13
2009-09-08
HMT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie