KRS 0000255052
NIP8652432184
REGON18012201900000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "KOSTAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "KOSTAL"
Data rejestracji 11 kwi 2006 (18 lat temu) 11 kwi 2006
Data usunięcia 14 lip 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 1 SIERPNIA, 28, STALOWA WOLA, 37-450, STALOWA WOLA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 170000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3831Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMUSTANISŁAW DROZD
Wspólnik
2006-04-11
2009-06-16
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁ
JÓZEF ANTONI KOŚCIÓŁEK
Wspólnik
2006-04-11
2006-11-27
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁ
KAZIMIERZ ANDRZEJ KRAWCZYK
Wspólnik
2006-04-11
2013-10-07
290 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 145 000 ZŁ
KRZYSZTOF KRAWCZYK
Wspólnik
2006-04-11
2013-10-07
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
MARIA JUSTYNA KSIĄŻEK
Wspólnik
2006-11-27
2009-06-16
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁ
ZBIGNIEW MAZUR
Wspólnik
2013-10-07
2017-07-14
340 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 170000,00 ZŁ
DAWID TADEUSZ SZABLIŃSKI
Likwidator
2017-04-07
2017-07-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPOŁKI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZESA LUB WICEPREZESA.
STANISŁAW DROZD
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-04-11
2006-11-27
STANISŁAW DROZD
PREZES ZARZĄDU
2006-11-27
2009-06-16
KAZIMIERZ ANDRZEJ KRAWCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-04-11
2009-06-16
KAZIMIERZ ANDRZEJ KRAWCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-06-16
2013-10-07
JÓZEF ANTONI KOŚCIÓŁEK
PREZES ZARZĄDU
2006-04-11
2006-11-27
KRZYSZTOF KRAWCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-04-11
2009-06-16
KRZYSZTOF KRAWCZYK
PREZES ZARZĄDU
2009-06-16
2013-10-07
MARIA JUSTYNA KSIĄŻEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-11-27
2009-06-16
ZBIGNIEW MAZUR
PREZES ZARZĄDU
2013-10-07
2015-09-09
LESZEK BOGDAN MAZUR
PREZES ZARZĄDU
2015-09-09
2017-04-07
2006-04-11
2017-04-07
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "KOSTAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie