KRS 0000254344
NIP8992562690
REGON02025036500000
Nazwa"INDUSTRIEANLAGENTECHNIK TRATTNER POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINDUSTRIEANLAGENTECHNIK TRATTNER POLSKA
Data rejestracji 31 mar 2006 (18 lat temu) 31 mar 2006
Data usunięcia 29 mar 2021 29 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#2811 PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2811C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #3120B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7450 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNALEONHARD TRATTNER
Wspólnik
2006-03-31
2021-03-29
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
LEONHARD TRATTNER
Prokurent
2006-03-31
2021-03-29
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM SPÓŁKĘ REPREZENUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM SPÓŁKĘ REPREZENUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JAROSŁAW RYSZARD DEC
PREZES ZARZĄDU
2006-03-31
2008-03-20
PAWEŁ PIOTR DANIŁÓW
PREZES ZARZĄDU
2008-03-20
2021-03-29
2006-03-31
2015-03-26
AL. ARMII KRAJOWEJ, 8 C, WROCŁAW, 50-541, WROCŁAW, POLSKA
Km 52/21
2022-02-19
2023-01-16
6656.71 PLN
VI Nc-e 682309/12
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Emilia Matlak Kancelaria Komornicza nr XII we Wrocławiu
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie