KRS 0000254273
NIP8992563583
REGON02025988600000
NazwaITB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaITB
Data rejestracji 31 mar 2006 (18 lat temu) 31 mar 2006
Data usunięcia 26 lis 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WIOSENNA, 14, WROCŁAW, 53-017, WROCŁAW`, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1998000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (30)
#13 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #14 PRODUKCJA ODZIEŻY #2310 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW KOKSOWANIA WĘGLA #2320 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #241 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW #266 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH ORAZ GIPSOWYCH #2670Z PRODUKCJA Z KAMIENIA NATURALNEGO /GRANIT,MARMUR/ #268 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH #2943A PRODUKCJA UCHWYTÓW NARZĘDZIOWYCH, UCHWYTÓW PRZEDMIOTÓW OBRABIANYCH DO OBRABIAREK, PŁYT TRASERSKICH I INNYCH SPECJALNYCH PRZYRZĄDÓW DO OBRABIAREK ORAZ CZĘŚCI I OPRZYRZĄDOWANIA DO PILAREK I POZOSTAŁYCH PODOBNYCH URZĄDZEŃ #2952 PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWA #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #45 BUDOWNICTWO #5010A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5050 USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU DETALICZNEGO PALIWAMI DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #5112Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5182Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE I INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #5263 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #6420 TELEKOMUNIKACJA #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7310C PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK O ZIEMI #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #900 ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ORAZ WYWÓZ ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #9305 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANAILONA CZERNIKOWSKA BIRKMANN
Wspólnik
2006-03-31
2006-04-19
5 UDZIAŁÓW PO 1.000,00 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH KAŻDY UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
Wspólnik
2006-03-31
2014-11-26
1.923 (TYSIĄĆ DZIEWIĘĆSET DWADZIEŚCIA TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.923.000ZŁ (MILION DZIEWIĘĆSET DWADZIEŚCIA TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH)
93296973900000
JANUSZ WIKTOR UBOWSKI
Wspólnik
2006-04-19
2007-04-25
75 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.000,00 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH KAŻDY UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75.000,00 (SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH WE WSPÓŁWŁASNOŚCI Z MAŁŻONKĄ - JADWIGĄ MARIĄ UBOWSKĄ
JADWIGA MARIA UBOWSKA
Wspólnik
2006-04-19
2007-04-25
75 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.000,00 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH KAŻDY UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75.000,00 (SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH WE WSPÓŁWŁASNOŚCI Z MAŁŻONKIEM - JANUSZEM WIKTOREM UBOWSKIM
WOJCIECH IRENEUSZ KULIS
Prokurent
2010-09-09
2011-02-09
PROKURA SAMOISTNA
PIOTR SKORUPA
Powiernik
2012-03-05
2014-10-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ORAZ WICEPREZESI REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDYNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
FABRIZIO BOSETTI
PREZES ZARZĄDU
2006-03-31
2007-04-25
1968-02-02
ILONA CZERNIKOWSKA BIRKMANN
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-03-31
2007-04-25
FLAVIO PELLIZZER
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-04-25
2014-11-26
FEDERICO PELLIZZER
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-04-25
2007-11-07
FEDERICO PELLIZZER
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-11-07
2014-11-26
WOJCIECH IRENEUSZ KULIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-11-07
2010-09-09
STEFANO PELLIZZER
PREZES ZARZĄDU
2007-11-07
2014-11-26
WOJCIECH IRENEUSZ KULIS
PREZES ZARZĄDU
2007-04-25
2007-11-07
2006-03-31
2007-11-07
"ITAL-BUD GRODKÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-11-07
2012-03-05
ITB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-03-05
2014-10-10
ITB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie