KRS 0000254253
NIP4290027698
REGON08009350000000
Nazwa"EKO-FORMAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEKO-FORMAT
Data rejestracji 03 kwi 2006 (18 lat temu) 03 kwi 2006
Data usunięcia 24 cze 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOLONIA PORĘBY, 3, TORZYM, 66-235, TORZYM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#2682Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁYCH Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3720Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5156Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #5187Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I NAWIGACJI #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6340 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWYANDRZEJ SŁAWOMIR HERMEL
Wspólnik
2006-04-03
2019-06-24
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.000,00 ZŁOTYCH.
JAN BUGAJSKI
Wspólnik
2006-04-03
2019-06-24
52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26000,00 ZŁ
UDO GEORG KARBE
Wspólnik
2006-04-03
2008-08-21
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.000,00 ZŁOTYCH.
FOLKER MARTIN OSTHUSHENRICH
Wspólnik
2006-04-03
2019-06-24
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.000,00 ZŁOTYCH.
JAN BUGAJSKI
Likwidator
2014-03-17
2019-06-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
UDO GEORG KARBE
PREZES
2006-04-03
2006-12-11
JAN BUGAJSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-12-11
2014-03-17
2006-04-03
2014-03-17
"EKO-FORMAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-04-03
2006-12-11
OSIEDLE ŚWIERCZÓW SEKTOR, LUBNIEWICE, 69-210, LUBNIEWICE, POLSKA
2006-12-11
2008-08-21
KOLONIA TOREBY, 3A, TORZYM, 66-235, TORZYM, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie