KRS 0000254095
NIP6342595241
REGON24026557000000
Nazwa"AD COAL" PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GÓRNICZYCH I ROBÓT INŻYNIERYJNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"AD COAL" PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GÓRNICZYCH I ROBÓT INŻYNIERYJNYCH
Data rejestracji 31 mar 2006 (18 lat temu) 31 mar 2006
Data usunięcia 08 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ROGOSZA, 3, KATOWICE, 40-763, KATOWICE 19, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 130000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6342595241
data rejestracji 15 sty 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 12 sie 2021
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#1010A GÓRNICTWO I WZBOGACANIE WĘGLA KAMIENNEGO #2952B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN DLA GÓRNICTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWA #4521B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH #4521E WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #5114Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3720Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH #3710Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #9002Z GOSPODAROWANIE ODPADAMI #9003Z DZIAŁALNOŚĆ SANITARNA I POKREWNA #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEZYGMUNT BERNARD OLSZOWSKI
Beneficjent
ZYGMUNT BERNARD OLSZOWSKI
reprezentant
ZYGMUNT BERNARD OLSZOWSKI
Wspólnik
2006-03-31
2022-06-08
2600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 130.000,00 ZŁ.
ZYGMUNT BERNARD OLSZOWSKI
Likwidator
2020-08-07
2022-06-08
ZYGMUNT BERNARD OLSZOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, PREZES DZIAŁA JEDNOOSOBOWO, WICEPREZESI ZARZĄDU WSPÓŁDZIAŁAJĄ WE DWÓCH LUB TEŻ WICEPREZES I PROKURENT.
ZYGMUNT BERNARD OLSZOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-03-31
2020-08-07
2006-03-31
2007-11-27
PRZEDSIEBIORSTWO USŁUG GÓRNICZYCH "ALPEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-11-27
2020-08-07
"AD COAL" PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GÓRNICZYCH I ROBÓT INŻYNIERYJNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie