KRS 0000253860
NIP9671237047
REGON34013935800000
NazwaEDIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEDIX
Data rejestracji 27 mar 2006 (18 lat temu) 27 mar 2006
Data usunięcia 09 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DWORCOWA, 104-108, BYDGOSZCZ, 85-010, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #101 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHBOŻENA STAJSZCZAK
Wspólnik
2006-03-27
2011-06-13
102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51.000 PLN
JERZY PRĄDZYŃSKI
Wspólnik
2011-06-13
2014-10-08
82 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 41000 ZŁ
EDYTA PRĄDZYŃSKA
Wspólnik
2011-06-13
2014-10-08
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000 ZŁ
PAWEŁ STRASZEWSKI
Wspólnik
2014-10-08
2015-01-08
82 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 41000 ZŁOTYCH
PIOTR LIPIŃSKI
Wspólnik
2014-10-08
2015-01-08
20 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000 ZŁOTYCH
MIROSŁAW PLEWA
Wspólnik
2015-01-08
2022-08-09
102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.000,00 ZŁ
RAFAŁ LIPIŃSKI
Wspólnik
2015-01-08
2015-06-15
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000 ZŁ
ARTUR KOLASIŃSKI
Wspólnik
2015-06-15
2016-03-16
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000 ZŁ
JOLANTA ELŻBIETA REICH
Członek Organu Nadzoru
2006-03-27
2008-08-08
BOŻENA STAJSZCZAK
Członek Organu Nadzoru
2006-03-27
2008-08-08
GRAŻYNA ELŻBIETA NEHRING
Członek Organu Nadzoru
2006-03-27
2014-10-08
KATARZYNA MONIKA JURKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2008-08-08
2014-10-08
MAGDALENA MARIA KOŃCZAK
Członek Organu Nadzoru
2008-08-08
2014-10-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA SAMOISTNA - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
JERZY PRĄDZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-06-13
2015-01-08
MIROSŁAW PLEWA
PREZES ZARZĄDU
2015-01-08
2022-01-10
WOJCIECH STANISŁAW MALINOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-03-27
2008-08-08
BOŻENA STAJSZCZAK
PREZES ZARZĄDU
2008-08-08
2011-06-13
2006-03-27
2008-08-08
"BOSUN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-08-08
2011-06-13
"BONATURA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-03-27
2008-08-08
NAKIELSKA, 143, BYDGOSZCZ, 85-347, BYDGOSZCZ, POLSKA
2008-08-08
2011-06-13
KOSSAKA, 72, BYDGOSZCZ, 85-307, BYDGOSZCZ, POLSKA
2011-06-13
2014-10-08
SKARŻYŃSKIEGO, 7, BYDGOSZCZ, 85-798, BYDGOSZCZ, POLSKA
0406-SEE.711.111.2022.29
2022-02-08
2022-04-08
98.08 PLN
0406-SEW.723.944.2019
Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy
0406-SEE.711.111.2022.29
2022-02-08
2022-04-08
1007.43 PLN
0406-SEW.723.4376.2019
Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy
0406-SEE.711.111.2022.29
2022-02-08
2022-04-08
60.99 PLN
330/GM-OŚ.3162.2./2020
Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy
Km 318/22
2022-12-17
2023-01-10
9000.75 PLN
Nc-e823113/18
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Łukasz Koziński Kancelaria Komornicza nr XXXVIII w Bydgoszczy
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie