KRS 0000253456
NIP8512963131
REGON32017824000000
NazwaIDEALNY DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaIDEALNY DOM
Data rejestracji 21 mar 2006 (18 lat temu) 21 mar 2006
Data usunięcia 29 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GEN. DĄBROWSKIEGO, 38/40, SZCZECIN, 70-100, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (41)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4512Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO- INŻYNIERSKICH #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4521B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH #4521C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH #4521D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH #4521E WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH #4521F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #4521G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH #4522Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4523A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH #4523B ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA POTRZEB BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH #4524A BUDOWA PORTÓW MORSKICH #4524B BUDOWA POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4525A STAWIANIE RUSZTOWAŃ #4525B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM #4525C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH #4525D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH #4525E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #4531A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI #4531B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH #4531C INSTALOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH I RUCHOMYCH SCHODÓW #4531D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4533A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH #4533B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH #4533C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH #4534Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4541Z TYNKOWANIE #4542Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4543A POSADZKARSTWO, TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4543B SZTUKATORSTWO #4544A MALOWANIE #4544B SZKLENIE #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIEZBIGNIEW JANUSZ DRESLERSKI
Wspólnik
2006-03-21
2019-10-29
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ
MATTHIAS WILHELM HUBERT HOMBERG
Wspólnik
2006-03-21
2009-10-13
4.725 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 472.500,00 ZŁ.
STEFAN RUDOLF HOMBERG
Wspólnik
2007-09-03
2009-11-18
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500,00 ZŁ
SEBASTIAN MOLĘDA
Wspólnik
2009-10-13
2019-10-29
4.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 480.000,00 ZŁ
TOMASZ RAFAŁ BERGIEL
Prokurent
2009-10-13
2010-08-05
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 20.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI POWYŻEJ KWOTY 20.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MATTHIAS WILHELM HUBERT HOMBERG
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-03-21
2009-10-13
RUDOLF HOMBERG
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-03-21
2007-09-03
ZBIGNIEW JANUSZ DRESLERSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-03-21
2008-06-10
STEFAN HÖMBERG
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-09-03
2009-10-13
SEBASTIAN MOLĘDA
PREZES ZARZĄDU
2009-10-13
2019-10-29
2006-03-21
2007-09-03
PODMOKŁA, 24 A, SZCZECIN, 71-776, SZCZECIN, POLSKA
2007-09-03
2007-12-12
BIAŁOSTOCKA, 32, SZCZECIN, 71-033, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie