KRS 0000253432
NIP6312488500
REGON24033163300000
NazwaFRYBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFRYBUD
Data rejestracji 27 mar 2006 (18 lat temu) 27 mar 2006
Data usunięcia 21 wrz 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GLIWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4512Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO- INŻYNIERSKICH #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4521D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH #4522Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4523A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH #4531B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH #4533A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH #4533B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH #4533C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGOADAM TOMASZ PIKULIŃSKI
Wspólnik
2006-03-27
2011-11-08
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00ZŁ
MAREK JERZY FRYC
Wspólnik
2006-03-27
2017-09-21
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00ZŁ
GRZEGORZ ANDRZEJ BIL
Wspólnik
2006-03-27
2017-09-21
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00ZŁ
MAREK JACEK SZCZUCKI
Wspólnik
2006-03-27
2011-11-08
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00ZŁ
Wspólnik
2011-11-08
2017-09-21
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00 ZŁ
01097729900000
TOMASZ SENCIO
Kurator
2012-01-20
2013-03-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA PRAWNIE SKUTECZNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
ADAM TOMASZ PIKULIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-03-27
2011-11-08
2006-03-27
2017-04-12
PLEBISCYTOWA, 1, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie