KRS 0000253394
NIP5213388605
REGON14054849400000
Nazwa"PERFORMANCE MEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPERFORMANCE MEDIA
Data rejestracji 20 mar 2006 (19 lat temu) 20 mar 2006
Data usunięcia 17 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres IDZIKOWSKIEGO, 19, WARSZAWA, 02-704, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5213388605
data rejestracji 01 cze 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 17 sty 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)WOJCIECH FILIP JAKONIUK
Wspólnik
2006-03-20
2019-01-17
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁOTYCH
MICHAŁ PAWLUCZUK
Wspólnik
2006-03-20
2019-01-17
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁOTYCH
FURIENTA HOLDINGS LIMITED
Wspólnik
2010-01-06
2019-01-17
900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 450.000 ZŁOTYCH
MICHAŁ PAWLUCZUK
Członek Organu Nadzoru
2012-09-14
2019-01-17
ADAM OSKALDOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2012-09-14
2016-09-16
WOJCIECH FILIP JAKONIUK
Członek Organu Nadzoru
2012-09-14
2019-01-17
JACEK PIOTR CHRUŚCIANY
Członek Organu Nadzoru
2016-09-16
2019-01-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
WOJCIECH JAKONIUK
PREZES ZARZĄDU
2006-03-20
2012-09-14
MICHAŁ PAWLUCZUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-03-20
2012-09-14
JACEK PIOTR CHRUŚCIANY
PREZES ZARZĄDU
2012-09-14
2016-09-16
JANUSZ MARIAN ZADWORNY
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-09-14
2019-01-17
KRZYSZTOF FRANCISZEK BELCARZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-09-14
2019-01-17
ADAM OSKALDOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2016-09-16
2019-01-17
2006-03-20
2006-06-30
BEŁDAN, 4, WARSZAWA, 02-695, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie