KRS 0000253176
REGON36798415300000
NazwaFUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA INICJATYW EDUKACJI SZKOLNEJ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNA RZECZ WSPIERANIA INICJATYW EDUKACJI SZKOLNEJ
Data rejestracji 20 kwi 2006 (18 lat temu) 20 kwi 2006
Data usunięcia 09 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres LISIECKIEGO, 33, KATOWICE, 40-070, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7485Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #8042A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH #7440Z REKLAMAŁUKASZ MARIA ŁANIECKI
Likwidator
2018-05-23
2019-09-09
BARBARA PRZYGODA
Likwidator
2018-05-23
2019-09-09
IZABELA DYRDA
Likwidator
2018-05-23
2019-09-09
ANNA BEATA HORZELA
Członek Organu Nadzoru
2006-04-20
2019-09-09
RADOSŁAW IGOR RAGAN
Członek Organu Nadzoru
2006-04-20
2019-09-09
WOJCIECH MICHAŁ SYSAKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-04-20
2019-09-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK POWOŁANY PRZEZ ZARZĄD.
ŁUKASZ MARIA ŁANIECKI
PREZES ZARZĄDU
2006-04-20
2018-05-23
BARBARA PRZYGODA
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-04-20
2018-05-23
IZABELA DYRDA
WICEPRERZES ZARZĄDU
2006-04-20
2018-05-23
2006-04-20
2018-05-23
FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA INICJATYW EDUKACJI SZKOLNEJ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie