KRS 0000253064
REGON12020540400000
NazwaMIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMIS
Data rejestracji 20 mar 2006 (19 lat temu) 20 mar 2006
Data usunięcia 17 paź 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 180, WIELOGŁOWY, 33-311, WIELOGŁOWY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #55 HOTELE I RESTAURACJE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOSTANISŁAW MAŁEK
Wspólnik
2006-03-20
2017-10-17
35 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 17500,00 ZŁ
IMM SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2006-03-20
2017-10-17
65 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 32500,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MAREK MARIAN MALEK
PREZES ZARZĄDU
2006-03-20
2017-10-17
IZABELA ALICJA MALEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-03-20
2017-10-17
STANISŁAW MAŁEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-03-20
2017-10-17
2006-03-20
2006-04-14
MIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ
2006-03-20
2006-04-14
180, WIELOGŁOWY, 33-111, WIELOGŁOWY, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie