KRS 0000252601
REGON00132121000000
NazwaAKKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAKKA
Data rejestracji 15 mar 2006 (19 lat temu) 15 mar 2006
Data usunięcia 25 lut 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MADALIŃSKIEGO, 49/51, WARSZAWA, 02-544, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #267 PRODUKCJA WYROBÓW ZE SKAŁ I KAMIENIA NATURALNEGO #45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #744 REKLAMA #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #9231 PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA NAGRAŃ FONOGRAFICZNYCH #9252B OCHRONA ZABYTKÓWAGATA PAULINA BAŃKOWSKA
Wspólnik
2006-03-15
2015-02-25
880 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 44.000,00 ZŁOTYCH
KATARZYNA MARIA BACHLEDA CURUŚ
Wspólnik
2006-03-15
2015-02-25
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁOTYCH
KATARZYNA MARIA BACHLEDA CURUŚ
Likwidator
2014-04-11
2015-02-25
AGATA PAULINA BAŃKOWSKA
Likwidator
2014-04-11
2015-02-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT
AGATA PAULINA BAŃKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-03-15
2014-04-11
KATARZYNA MARIA BACHLEDA CURUŚ
PREZES ZARZĄDU
2006-03-15
2014-04-11
2006-03-15
2014-04-11
AKKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie