KRS 0000252592
NazwaGLOBAL AUDIT PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGLOBAL AUDIT PARTNER
Data rejestracji 13 mar 2006 (19 lat temu) 13 mar 2006
Data usunięcia 22 sty 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres HOŻA, 55, WARSZAWA, 00-681, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPAWEŁ JERZY DUŚ
Wspólnik
2006-03-13
2015-01-22
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
ZBIGNIEW KRZYSZTOF BOCZKOWSKI
Wspólnik
2006-03-13
2015-01-22
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
JANUSZ PIOTR PROCNER
Wspólnik
2006-03-13
2015-01-22
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
MACIEJ SKÓRZEWSKI
Wspólnik
2006-03-13
2013-05-24
750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37.500 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI LUB CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI I PROKURENTA. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
MACIEJ SKÓRZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-03-13
2006-11-02
MACIEJ SKÓRZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-11-02
2011-10-21
PAWEŁ JERZY DUŚ
PREZES ZARZĄDU
2006-03-13
2006-11-02
ZBIGNIEW KRZYSZTOF BOCZKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-03-13
2006-11-02
ZBIGNIEW KRZYSZTOF BOCZKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-10-21
2015-01-22
JANUSZ PIOTR PROCNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-03-13
2006-11-02
PAWEŁ JERZY DUŚ
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-10-21
2015-01-22
JANUSZ PIOTR PROCNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-10-21
2015-01-22
2006-03-13
2006-11-02
DZIECI WARSZAWY, 48, WARSZAWA, 02-495, WARSZAWA, POLSKA
2006-11-02
2013-10-04
ŻURAWIA, 45, WARSZAWA, 00-680, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie