KRS 0000252426
NIP7651008816
REGON57022811500000
NazwaSTOLPLASTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "W LIKWIDACJI"
Krótka nazwaSTOLPLASTIK ""
Data rejestracji 10 mar 2006 (19 lat temu) 10 mar 2006
Data usunięcia 21 sie 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BUDOWLANYCH, 10 A, WAŁCZ, 78-600, WAŁCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7651008816
data rejestracji 01 lut 1996
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 sie 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJLECH KRUKOWSKI
Wspólnik
2006-03-10
2020-08-21
150 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE 150.000 ZŁOTYCH
TADEUSZ RYSZARD PACANOWSKI
Wspólnik
2006-03-10
2020-08-21
75 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE 75.000 ZŁOTYCH
BOGUSŁAW RADZICKI
Wspólnik
2006-03-10
2020-08-21
75 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE 75.000 ZŁOTYCH
TADEUSZ RYSZARD PACANOWSKI
Likwidator
2015-03-25
2020-08-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
TADEUSZ RYSZARD PACANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-03-10
2015-03-25
LECH KRUKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-03-10
2015-03-25
2006-03-10
2006-03-29
STOLPLASTIK SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-03-29
2015-03-25
STOLPLASTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie