KRS 0000252224
NIP1010002076
REGON02025401500000
NazwaLABOR SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLABOR SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaLABOR SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ)
Data rejestracji 08 mar 2006 (19 lat temu) 08 mar 2006
Data usunięcia 11 kwi 2013 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres WESTERPLATTE, 72, ŚWIDNICA, 58-100, ŚWIDNICA, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego GALERIA ORAZIO, 35, BOLZANO, 39100, BOLZANO, WŁOCHY
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #8042A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJANTON STEINER
Członek Organu Nadzoru
2006-03-08
2013-04-11
LUCA BAGNOLI
Członek Organu Nadzoru
2006-03-08
2013-04-11
RICCARDO DEBERTOL
Członek Organu Nadzoru
2006-03-08
2013-04-11
LUCA BERTELLI
Członek Organu Nadzoru
2006-03-08
2013-04-11
GIORGIO CIPRIANI
Członek Organu Nadzoru
2006-03-08
2013-04-11
MAURO PAROLI
Członek Organu Nadzoru
2006-03-08
2013-04-11
KATARZYNA JASZEWSKA
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2006-03-08
2013-04-11
KATARZYNA JASZEWSKA
Likwidator
2011-08-23
2013-04-11
ORGAN REPREZENTACJIRADA ADMINISTRUJĄCA (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, VERVALTUNGSRAT)
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK RADY ADMINISTRUJĄCEJ SKŁADA SAMODZIELNIE OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI ALBO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKÓW RADY
GIOVANNI FRANCHINI
PREZES RADY ADMINISTRUJĄCEJ
2006-03-08
2013-04-11
CHIARA FARINELLI
WICEPREZES RADY ADMINISTRUJĄCEJ
2006-03-08
2009-10-01
MAURO PAROLI
CZŁONEK RADY ADMINISTRUJĄCEJ
2009-10-01
2011-08-23
GIOVANNI BATTISTELLI
CZŁONEK RADY ADMINISTRUJĄCEJ
2009-10-01
2011-08-23
LORENZO SOTTOVIA
CZŁONEK RADY ADMINISTRUJĄCEJ
2006-03-08
2009-10-01
LUCIANO PILATI
WICEPREZES RADY ADMINISTRUJĄCEJ
2009-10-01
2013-04-11
2006-03-08
2011-08-23
LABOR SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE
2006-03-08
2009-10-01
OFIAR OŚWIĘCIMSKICH, 21, ŚWIDNICA, 58-100, ŚWIDNICA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie