KRS 0000251951
NIP7811739820
REGON63454192000000
Nazwa"ANVIS SZEWCZYK & SZEWCZYK" SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaANVIS SZEWCZYK & SZEWCZYK
Data rejestracji 10 mar 2006 (19 lat temu) 10 mar 2006
Data usunięcia 26 lut 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres WIERZBOWA, 4, ROKIETNICA, 62-090, ROKIETNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7811739820
data rejestracji 05 sty 2004
status Czynny
10109014630000000133952971
SANPL 1 Oddział w Poznaniu
pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA
77109014630000000101986094
SANPL 1 Oddział w Poznaniu
pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA
82109014630000000122890183
SANPL 1 Oddział w Poznaniu
pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA
88109014630000000101964750
SANPL 1 Oddział w Poznaniu
pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #4615Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCHWITOLD ANTONI SZEWCZYK
Beneficjent
WITOLD ANTONI SZEWCZYK
ZGŁASZAJĄCY - WSPÓLNIK SPÓŁKI
MAŁGORZATA WAWER-SZEWCZYK
Beneficjent
EWELINA MARIA SZEWCZYK
Wspólnik
2006-03-10
2013-11-21
MAŁGORZATA WAWER SZEWCZYK
Wspólnik
2006-03-10
2018-02-26
ANDRZEJ WITOLD SZEWCZYK
Wspólnik
2006-03-10
2013-11-21
WITOLD ANTONI SZEWCZYK
Wspólnik
2006-03-10
2018-02-26
WITOLD ANTONI SZEWCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
MAŁGORZATA WAWER-SZEWCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.
EWELINA MARIA SZEWCZYK
Członek Organu Reprezentacji
2006-03-10
2013-11-21
MAŁGORZATA WAWER SZEWCZYK
Członek Organu Reprezentacji
2006-03-10
2018-02-26
ANDRZEJ WITOLD SZEWCZYK
Członek Organu Reprezentacji
2006-03-10
2013-11-21
WITOLD ANTONI SZEWCZYK
Członek Organu Reprezentacji
2006-03-10
2018-02-26
Członek Organu Reprezentacji
2017-12-27
2018-02-26
36879178100000
2006-03-10
2008-02-05
ANVIS EWELINA SZEWCZYK, MAŁGORZATA WAWER SZEWCZYK, ANDRZEJ SZEWCZYK, WITOLD SZEWCZYK SPÓŁKA JAWNA
2006-03-10
2007-12-21
ADMIRALSKA, 44, POZNAŃ, 60-480, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie