KRS 0000251924
NIP9591729972
REGON26007774500000
Nazwa"ENERGO - EKO - PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaENERGO - EKO - PLUS
Data rejestracji 28 lut 2006 (19 lat temu) 28 lut 2006
Data usunięcia 21 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MIELCZARSKIEGO, 121, KIELCE, 25-611, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9591729972
data rejestracji 31 mar 2006
status Czynny
40160014621837109250000002
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
38150014581214500483370000
SANPL 5 Oddział w Kielcach
ul. Warszawska 28 25-312 Kielce POLSKA
51105014161000009030334362
INGBSK Oddział w Kielcach al. IX Wieków Kielc 4a
al. IX Wieków Kielc 4a 25-516 Kielce POLSKA
97105014161000009068126383
INGBSK Oddział w Kielcach al. IX Wieków Kielc 4a
al. IX Wieków Kielc 4a 25-516 Kielce POLSKA
64175011100000000023383535
BNP Oddział w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 47
ul. Henryka Sienkiewicza 47 25-005 Kielce POLSKA
67160014621837109250000001
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
98156000130000115000092433
VELOB Centrum Rozliczeniowe
Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C 00-843 Warszawa POLSKA
72150014581214500483660000
SANPL 5 Oddział w Kielcach
ul. Warszawska 28 25-312 Kielce POLSKA
55175011100000000013301808
BNP Oddział w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 47
ul. Henryka Sienkiewicza 47 25-005 Kielce POLSKA
11175011100000000013301824
BNP Oddział w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 47
ul. Henryka Sienkiewicza 47 25-005 Kielce POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCHRAFAŁ ROMAN PŁATEK
reprezentant
PAWEŁ JAN OTWINOWSKI
reprezentant
PAWEŁ JAN OTWINOWSKI
Beneficjent
RAFAŁ ROMAN PŁATEK
Beneficjent
PAWEŁ JAN OTWINOWSKI
Wspólnik
2006-02-28
2019-11-20
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
RAFAŁ ROMAN PŁATEK
Wspólnik
2006-02-28
2019-11-20
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
Wspólnik
2019-11-20
2020-02-21
992 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49 600,00 ZŁ
38438960600000
PAWEŁ JAN OTWINOWSKI
Beneficjent
/1. BENEFICJENT JEST WSPÓLNIKIEM POSIADAJĄCYM CO NAJMNIEJ 25% UDZIAŁÓW SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDĄCEJ JEDNYM Z KOMPLEMENTARIUSZY ZGŁASZANEJ SPÓŁKI. /2. BENEFICJENT JEST WSPÓLNIKIEM POSIADAJĄCYM CO NAJMNIEJ 25% UDZIAŁÓW SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM (KOMPLEMENTARIUSZEM) JEDNEGO Z KOMPLEMENTARIUSZY ZGŁASZANEJ SPÓŁKI. /3. BENEFICJENT JEST WSPÓLNIKIEM (KOMANDYTARIUSZEM) JEDNEGO Z KOMPLEMENTARIUSZY ZGŁASZANEJ SPÓŁKI. /4. BENEFICJENT JEST WSPÓLNIKIEM POSIADAJĄCYM CO NAJMNIEJ 25% UDZIAŁÓW SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDĄCEJ JEDYNYM AKCJONARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI.
RAFAŁ ROMAN PŁATEK
Beneficjent
/1. BENEFICJENT JEST WSPÓLNIKIEM POSIADAJĄCYM CO NAJMNIEJ 25% UDZIAŁÓW SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDĄCEJ JEDNYM Z KOMPLEMENTARIUSZY ZGŁASZANEJ SPÓŁKI. /2. BENEFICJENT JEST WSPÓLNIKIEM POSIADAJĄCYM CO NAJMNIEJ 25% UDZIAŁÓW SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM (KOMPLEMENTARIUSZEM) JEDNEGO Z KOMPLEMENTARIUSZY ZGŁASZANEJ SPÓŁKI. /3. BENEFICJENT JEST WSPÓLNIKIEM (KOMANDYTARIUSZEM) JEDNEGO Z KOMPLEMENTARIUSZY ZGŁASZANEJ SPÓŁKI. /4. BENEFICJENT JEST WSPÓLNIKIEM POSIADAJĄCYM CO NAJMNIEJ 25% UDZIAŁÓW SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDĄCEJ JEDYNYM AKCJONARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM.
PAWEŁ JAN OTWINOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-02-28
2020-02-21
RAFAŁ ROMAN PŁATEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-02-28
2020-02-21
2006-02-28
2020-02-21
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-02-28
2020-02-21
"ENERGO - EKO - PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-02-28
2020-02-21
MIELCZARSKIEGO, 121, KIELCE, 25-611, KIELCE, POLSKA
2018-09-28
2020-02-21
3811Z - ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
2018-09-28
2020-02-21
3821Z - OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
2018-09-28
2020-02-21
3832Z - ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH
2018-09-28
2020-02-21
4677Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
2018-09-28
2020-02-21
4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
2018-09-28
2020-02-21
5210B - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
2018-09-28
2020-02-21
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2018-09-28
2020-02-21
7311Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
2018-09-28
2020-02-21
6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
2018-09-28
2020-02-21
5229C - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie