KRS 0000251920
NazwaS&S POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaS&S POLSKA
Data rejestracji 06 mar 2006 (19 lat temu) 06 mar 2006
Data usunięcia 21 gru 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SIEMOŃSKA, 11, BĘDZIN, 42-503, BĘDZIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#2051Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #2524Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2811C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2851Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANASCHLIESS - UND SICHERUNGSSYSTEME GMBH
Wspólnik
2006-03-06
2011-12-21
900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000,00 PLN
ZEPPENFELD INDUSTRIE - VERWALTUNGS - GMBH
Wspólnik
2006-03-06
2011-12-21
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 PLN
PRZEMYSŁAWA SYLWESTRA MAYRAHN MATEJA
Likwidator
2011-01-31
2011-12-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
RALF-PETER ERNST HERPOLDT
PREZES
2006-03-06
2011-01-31
HANS JORG BREITBARTH
PREZES
2006-12-15
2011-01-31
STEFFEN BREITBARTH
PREZES ZARZĄDU
2008-02-29
2011-01-31
2006-03-06
2011-01-31
S&S POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie