KRS 0000251616
NIP7781433481
REGON30024432000000
NazwaEMC VOGUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEMC VOGUE
Data rejestracji 28 lut 2006 (19 lat temu) 28 lut 2006
Data usunięcia 17 maj 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DEOTYMY, 52, WARSZAWA, 01-404, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2212Z WYDAWANIE GAZET #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2224Z SKŁADANIE TEKSTU I WYTWARZANIE PŁYT DRUKARSKICH #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #7440Z REKLAMA #7481Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7487A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9231E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I OŚRODKÓW WYSTAWIENNICZYCH #9240Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #9232Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #9211Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #2214Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #9302Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAJOANNA SAPALSKA
Wspólnik
2006-02-28
2006-11-21
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.500,00 ZŁ.
MICHAŁ STRYKOWSKI
Wspólnik
2006-11-21
2013-06-26
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47.500,00 ZŁ
JERZY JAN ROWICKI
Wspólnik
2013-06-26
2024-05-17
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47.500,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JOANNA SAPALSKA
PREZES ZARZĄDU
2006-02-28
2006-11-21
MICHAŁ STRYKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-02-28
2006-11-21
MICHAŁ STRYKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-11-21
2013-06-26
DOMINIKA MAGDALENA LEWANDOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2013-06-26
2021-02-24
2006-02-28
2013-06-26
MOSTOWA, 11, POZNAŃ, 61-854, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie