KRS 0000251605
NIP5862167226
REGON22018971900000
Nazwa"MEW AGENCJA OCHRONY ŚRODOWISKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMEW AGENCJA OCHRONY ŚRODOWISKA
Data rejestracji 23 lut 2006 (19 lat temu) 23 lut 2006
Data usunięcia 12 lut 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁUCKA, 15, WARSZAWA, 00-842, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #40 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I GORĄCĄ WODĘ #45 BUDOWNICTWO #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #11 PRODUKCJA NAPOJÓW #13 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #14 PRODUKCJA ODZIEŻY #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #6521 LEASING #6523 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #9002Z GOSPODAROWANIE ODPADAMIJACEK IRENEUSZ ZDROJEWSKI
Wspólnik
2006-02-23
2007-08-02
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 ZŁ
WŁADYSŁAW MALICKI
Wspólnik
2006-02-23
2007-08-02
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 ZŁ
ANDRZEJ TOŁKIN
Wspólnik
2006-02-23
2007-08-02
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 ZŁ
MARIA ANNA KOSTRZEWA
Wspólnik
2007-08-02
2007-10-18
102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.000 ZŁ.
ANTONI WOJTACKI
Wspólnik
2007-10-18
2024-02-12
102 /STO DWA/ UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51.000,00 /PIĘĆDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY/ ZŁOTYCH
JOHANNUS MARIA DEMERS
Prokurent
2007-08-02
2024-02-12
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JACEK IRENEUSZ ZDROJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-02-23
2007-08-02
WŁADYSŁAW MALICKI
V-CE PREZES ZARZĄDU
2006-02-23
2007-08-02
ANDRZEJ TOŁKIN
V-CE PREZES ZARZĄDU
2006-02-23
2007-08-02
MARIA ANNA KOSTRZEWA
PREZES ZARZĄDU
2007-08-02
2007-10-18
ANTONI WOJTACKI
PREZES ZARZĄDU
2007-10-18
2024-02-12
2006-02-23
2007-10-18
TETMAJERA, 58 "A", GDYNIA, 81-406, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie