KRS 0000251588
NIP9270100615
REGON00046983700000
NazwaSPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH OBŁOTNE "W LIKWIDACJI"
Krótka nazwaUSŁUG ROLNICZYCH OBŁOTNE ""
Data rejestracji 23 lut 2006 (19 lat temu) 23 lut 2006
Data usunięcia 18 lip 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 15 U, OBŁOTNE, 66-100, SULECHÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #0141B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #2932B NAPRAWA SPRZĘTU ROLNICZEGO #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7131Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANABOGUMIŁ GRZEGORZEWSKI
Likwidator
2013-01-04
2014-07-18
HENRYK FILIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-02-23
2014-07-18
ZENON BORTNOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-02-23
2009-08-20
MIROSŁAW KOSARZYCKI
Członek Organu Nadzoru
2006-02-23
2014-07-18
JAN MACIEJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-02-23
2014-07-18
STANISŁAW PABISIAK
Członek Organu Nadzoru
2006-02-23
2014-07-18
RYSZARD GÓRNICKI
Członek Organu Nadzoru
2006-02-23
2011-04-08
ANDRZEJ TURKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-02-23
2009-08-20
PIOTR MICHALAK
Członek Organu Nadzoru
2011-04-08
2014-07-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PREZES I CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
BOGUMIŁ GRZEGORZEWSKI
PREZES
2006-02-23
2013-01-04
ZOFIA SZYMAŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-02-23
2013-01-04
2006-02-23
2013-01-04
SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH OBŁOTNE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie