KRS 0000251502
NIP6422933177
REGON24031554500000
NazwaMEGAPASCAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMEGAPASCAL
Data rejestracji 24 lut 2006 (19 lat temu) 24 lut 2006
Data usunięcia 13 lip 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BOLESŁAWA CHROBREGO, 117/11, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (42)
#1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #2451Z ODLEWNICTWO ŻELIWA #2452Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #2453Z ODLEWNICTWO METALI LEKKICH #2454A ODLEWNICTWO MIEDZI I STOPÓW MIEDZI #2454B ODLEWNICTWO POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2812Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2813Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3831Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #4665Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH #4666Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4920Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4942Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIJÓZEF ULIASZ
Wspólnik
2006-02-24
2009-02-02
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,00;-ZŁ
PAWEŁ ULIASZ
Wspólnik
2006-02-24
2009-02-02
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,00;-ZŁ
WOJCIECH SOBCZAK
Wspólnik
2006-02-24
2009-02-02
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,00;-ZŁ
Wspólnik
2009-02-02
2009-09-18
102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.000,00 ZŁ
27609168400000
DAMIAN BARAN
Wspólnik
2009-09-18
2012-02-13
102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOSCI 51.000,00 ZŁ
ALEKSANDER BISCHOF
Wspólnik
2012-02-13
2012-06-18
102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51.000,00;-ZŁ
VITALII BATSUK
Wspólnik
2012-06-18
2013-03-29
102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51.000,00 ZL.
MYKOLA PETRUSHEVSKYI
Wspólnik
2013-03-29
2022-07-13
102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
DAMIAN BARAN
PREZES
2009-09-18
2012-02-13
ALEKSANDER BISCHOF
PREZES ZARZĄDU
2012-02-13
2012-06-18
VITALII BATSUK
PREZES ZARZĄDU
2012-06-18
2013-03-29
MYKOLA PETRUSHEVSKYI
PREZES ZARZĄDU
2013-03-29
2022-07-13
WOJCIECH SOBCZAK
PREZES ZARZĄDU
2006-02-24
2009-02-02
2006-02-24
2012-06-18
GLIWICKA, 109, RYBNIK, 44-207, RYBNIK, POLSKA
2012-06-18
2013-10-07
HANKI ORDONÓWNY, 3, SOSNOWIEC, 41-209, SOSNOWIEC, POLSKA
2013-10-07
2021-11-09
CHROBREGO 117, 11, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie