KRS 0000251490
NIP5532345311
REGON24031420900000
Nazwa"RUBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Krótka nazwaRUBI
Data rejestracji 21 lut 2006 (19 lat temu) 21 lut 2006
Data usunięcia 06 lis 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LEŚNIANKI, 81, ŻYWIEC, 34-300, ŻYWIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#45 BUDOWNICTWO #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #2010A PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #2010B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE IMPREGNOWANIA DREWNA #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #2051Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #2811 PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2812Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2875B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA #3110B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY, KONSERWACJI I PRZEZWAJANIA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW #3120B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ #3162B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOWIESŁAW ANTONI PIETRASZKO
Wspólnik
2006-02-21
2013-08-01
100 (STO) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ JEDNEGO UDZIAŁU 500,00 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) I ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
JERZY ROWICKI
Wspólnik
2013-08-01
2017-11-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
MATEUSZ CZAKON
Kurator
2014-04-25
2017-11-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYAPDKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
KAZIMIERZ SAŁAMUN
PREZES ZARZĄDU
2006-02-21
2009-01-22
WIESŁAW ANTONI PIETRASZKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-02-21
2010-05-27
WIESŁAW ANTONI PIETRASZKO
PREZES ZARZĄDU
2010-05-27
2013-08-01
STANISŁAW FICEK
PREZES ZARZĄDU
2009-01-22
2010-05-27
2006-02-21
2009-01-22
KOMOROWSKICH, 95, ŻYWIEC, 34-300, ŻYWIEC, POLSKA
2009-01-22
2010-05-27
FABRYCZNA, 5, ŻYWIEC, 34-300, ŻYWIEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie