KRS 0000251450
NIP6572688673
REGON26007395400000
NazwaJAROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaJAROL
Data rejestracji 23 lut 2006 (19 lat temu) 23 lut 2006
Data usunięcia 28 lis 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIEKOSZOWSKA, 74, KIELCE, 25-625, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#2320A WYTWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #2451Z ODLEWNICTWO ŻELIWA #2462Z PRODUKCJA KLEJÓW I ŻELATYN #2466Z PRODUKCJA TUSZÓW,FARB SZCZEGÓLNEGO ZASTOSOWANIA #3430A PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH I ICH SILNIKÓW #3662Z PRODUKCJA MIOTEŁ, SZCZOTEK I PĘDZLI #3663Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5030A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5144Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5185Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH ORAZ MEBLI BIUROWYCH #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMAJAROSŁAW ANDRZEJ OLSZEWSKI
Wspólnik
2006-02-23
2014-11-28
375 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37 500 ZŁ
JAROSŁAW ROBERT NOWAKOWSKI
Wspólnik
2006-02-23
2014-11-28
372 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37 200 ZŁ
Wspólnik
2006-02-23
2014-11-28
753 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75 300 ZŁ
27253009800000
ZOFIA MARIA SKALSKA
Likwidator
2008-08-29
2014-11-28
ELŻBIETA LIDIA OLSZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-02-23
2014-11-28
JAROSŁAW ROBERT NOWAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-02-23
2014-11-28
ZOFIA GOLIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-02-23
2014-11-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W RAZIE ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 80.000,00 (OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) LUB RÓWNOWARTOŚĆ W INNEJ WALUCIE WYMAGANA JEST ZGODA RADY NADZORCZEJ.
JAROSŁAW ANDRZEJ OLSZEWSKI
PREZES
2006-02-23
2008-08-29
2006-02-23
2008-08-29
JAROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-02-23
2009-01-26
56A, RADLIN, 26-008, GÓRNO, POLSKA
2009-01-26
2010-07-28
PIEKOSZOWSKA, 74, RADLIN, 25-625, KIELCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie