KRS 0000251340
NIP6040044863
REGON22018981400000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE "DROBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE "DROBUD"
Data rejestracji 24 lut 2006 (19 lat temu) 24 lut 2006
Data usunięcia 03 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 54000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email DROBUD.ELBEK@GMAIL.COM
Dane podatkowe
NIP 6040044863
data rejestracji 09 mar 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 06 sie 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#08 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH #30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMIANDRZEJ DONAT PIETRZAK
Wspólnik
2007-01-17
2008-08-14
54 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27.000,00 ZŁOTYCH
WOJCIECH ŁUKASZ PIETRZAK
Wspólnik
2006-02-24
2007-01-17
36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.000 ZŁOTYCH
WALDEMAR CZUBA
Wspólnik
2006-02-24
2006-10-05
36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.000 ZŁOTYCH
SEBASTIAN JACEK SZWED
Wspólnik
2006-02-24
2017-04-19
54 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27.000,00 ZŁOTYCH
WOJCIECH ŁUKASZ PIETRZAK
Wspólnik
2008-08-14
2017-04-19
54 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27.000 ZŁ
RAFAŁ GÓRZEWSKI
Wspólnik
2017-04-19
2019-09-13
108 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 54.000,00 ZŁOTYCH
ELBEK NEMATOV
Wspólnik
2019-09-13
2020-11-03
108 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 54.000,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO PROWADZENIA SPRAW, REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
WOJCIECH ŁUKASZ PIETRZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-02-24
2007-01-17
RAFAŁ GÓRZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-04-19
2019-09-13
ELBEK NEMATOV
PREZES ZARZĄDU
2019-09-13
2020-11-03
WALDEMAR CZUBA
PREZES ZARZĄDU
2006-02-24
2006-10-05
SEBASTIAN JACEK SZWED
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-02-24
2017-04-19
ANDRZEJ DONAT PIETRZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-01-17
2008-08-14
WOJCIECH ŁUKASZ PIETRZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-08-14
2017-04-19
2006-02-24
2017-04-19
JAGODOWA, 4, ROTMANKA, 83-010, ROTMANKA, POLSKA
2017-04-19
2018-05-14
UL. JABŁONIOWA, 4, GDAŃSK, 80-175, GDAŃSK, POLSKA
2018-05-14
2019-09-13
GDAŃSK, POLSKA
2019-09-13
2020-07-08
UL. CZARNY DWÓR, 4A, GDAŃSK, 80-365, GDAŃSK, POLSKA
GKm 96/20
2021-12-04
2023-01-12
3191.4 PLN
V GNC 4924/19
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Łukasz Koziński Kancelaria Komornicza nr XXXVIII w Bydgoszczy
Km 2252/20
2021-12-22
2023-01-10
790.16 PLN
Nc-e2489414/19
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Łukasz Koziński Kancelaria Komornicza nr XXXVIII w Bydgoszczy
GKm 29/21
2021-12-29
2023-05-29
7059.7 PLN
V GC 621/20
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Paweł Grod Kancelaria Komornicza nr XIII w Bydgoszczy
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie