KRS 0000251315
NIP6762312439
REGON12019025200000
NazwaWILANÓW ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWILANÓW ONE
Data rejestracji 21 lut 2006 (19 lat temu) 21 lut 2006
Data usunięcia 31 sie 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA 29 LISTOPADA, 20, KRAKÓW, 31-401, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1566400,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6762312439
data rejestracji 08 lut 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 sie 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4331Z TYNKOWANIE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCHNIR GEVA
zgłaszający - likwidator
SEBASTIAN MARCIN KIEĆ
zgłaszający - likwidator
YEHUDA NAFTALI
Beneficjent
1943-10-18
GIBOR - B.S.R.EUROPE B.V. SPÓŁKA PRAWA HOLENDERSKIEGO
Wspólnik
2006-02-21
2007-09-26
210 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.500 ZŁOTYCH
AFI WILANÓW HOLDINGS B.V.
Wspólnik
2007-09-26
2013-10-01
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁOTYCH
AFI EUROPE N.V.
Wspólnik
2013-10-01
2015-01-16
1001 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 050 ZŁOTYCH
A.I.E.E. OVERSCHIE B.V.
Wspólnik
2015-01-16
2020-03-09
1.001 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.050 ZŁOTYCH.
AFI EUROPE N.V.
Wspólnik
2020-03-09
2023-08-31
31.328 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.566.400,00 ZŁOTYCH.
ADAM POZNER
Wspólnik
2006-02-21
2006-05-11
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁ
STAR (AP) ENTERPRISES LIMITED SPÓŁKA PRAWA CYPRYJSKIEGO
Wspólnik
2006-05-11
2007-05-18
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15000 ZŁ.
Wspólnik
2007-05-18
2013-10-01
175 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.750 ZŁOTYCH
14065333400000
Wspólnik
2007-05-18
2013-10-01
525 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.250 ZŁOTYCH
14065332800000
NIR GEVA
Likwidator
2015-01-19
2023-08-31
AVRAHAM BARZILAY
Likwidator
2015-01-19
2023-08-31
SEBASTIAN MARCIN KIEĆ
Likwidator
2015-01-19
2023-08-31
ARIEL GOLDSTEIN
Likwidator
2015-01-19
2023-08-01
1972-02-26
YEHUDA NAFTALI
Beneficjent
DYSPONOWANIE WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W SPÓŁCE DOMINUJĄCEJ WOBEC WSPÓLNIKA POSIADAJĄCEGO 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI, NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z INNYM UPRAWNIONYM
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, WÓWCZAS KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU BĘDZIE UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI W CZYNNOŚCIACH ZOBOWIĄZUJĄCYCH LUB ROZPORZĄDZAJĄCYCH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 100.000 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH). W POZOSTAŁYCH SPRAWACH SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
ADAM POZNER
PREZES
2006-02-21
2006-06-01
ADAM POZNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-06-01
2007-05-18
ASAF RAZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-05-11
2007-05-18
ARIEL GOLDSTEIN
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-09-11
2015-01-19
1972-02-26
DANIEL GAZIT
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-09-11
2008-04-25
NEIL JONES
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-04-25
2010-05-07
SAGI NIV
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-04-25
2008-11-18
RICHARD MICHAEL PILKINGTON
PREZES ZARZĄDU
2008-11-18
2010-08-12
DAVID HAY
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-11-18
2011-05-11
1962-06-12
SAMANTHA JENNETTE PEPPER
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-05-07
2013-07-17
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-05-26
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
B. Koszty działalności operacyjnej | 4423.7 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4423.7 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 33749.72 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 29326.02 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 1200056.15 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 1177223.62 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 1566400 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22832.53 |
Aktywa razem | 1200056.15 |
B. Aktywa obrotowe | 1200056.15 |
- Należności krótkoterminowe | 6001.66 |
2006-02-21
2006-11-08
B.S.R. POLSKA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-11-08
2009-01-14
B.S.R. POLSKA WILANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-01-14
2015-01-19
WILANÓW ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-02-21
2006-11-08
LUBOSTROŃ, 26, KRAKÓW, 30-383, KRAKÓW, POLSKA
2006-11-08
2007-10-10
EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA
2007-10-10
2014-05-23
PRZYCZÓŁKOWA, 271-279, WARSZAWA, 02-963, WARSZAWA, POLSKA
2014-05-23
2020-07-31
BOBRZYŃSKIEGO, 37, KRAKÓW, 30-348, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie