KRS 0000251253
NIP9510027965
REGON01063430000000
NazwaCIRET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCIRET
Data rejestracji 17 lut 2006 (19 lat temu) 17 lut 2006
Data usunięcia 13 lut 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SŁOWICZA, 2, MYSIADŁO, 05-500, PIASECZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 535000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEMMARCIN OCIOSZYŃSKI
Wspólnik
2006-02-17
2008-03-12
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 42500 ZŁ
WOJCIECH ANTONI GRACZYK
Wspólnik
2006-02-17
2008-03-12
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 42500 ZŁ
CIRET HOLDINGS AG
Wspólnik
2008-03-12
2011-12-02
1.070 - 535000 ZŁ
STORCH-CIRET HOLDING GMBH
Wspólnik
2011-12-02
2012-02-13
1070 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 535000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W RAZIE WYZNACZENIA PREZESA ZARZĄDU DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, WZGLĘDNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, WZGLĘDNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.
MARCIN OCIOSZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-02-17
2008-03-12
MARCIN OCIOSZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-03-12
2012-02-13
WOJCIECH ANTONI GRACZYK
WICE PREZES ZARZĄDU
2006-02-17
2008-03-12
WOJCIECH ANTONI GRACZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-03-12
2012-02-13
MARTIN PILLER
PREZES ZARZĄDU
2008-03-12
2012-02-13
2006-02-17
2009-11-25
MW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie