KRS 0000250995
NIP5272531116
REGON14045170200000
Nazwa"SOAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSOAR
Data rejestracji 15 lut 2006 (19 lat temu) 15 lut 2006
Data usunięcia 03 gru 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 9, WYPĘDY, 05-090, RASZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (24)
#461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #464 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #465 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #475 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #476 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #477 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #494 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5610 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #791 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ #1520Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB I PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA #143 KOPALNICTWO MINERAŁÓW DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ORAZ DO PRODUKCJI NAWOZÓW #141 WYDOBYWANIE KAMIENIA #139 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCHJAROSŁAW KĘDZIERSKI
Wspólnik
2006-02-15
2011-04-19
50 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
DARIUSZ SEBASTIAN ZIELIŃSKI
Wspólnik
2006-02-15
2006-11-29
50 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
JUSTYNA ZYCH
Wspólnik
2006-11-29
2011-06-07
11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.500,00 ZŁOTYCH
YAN QU
Wspólnik
2011-04-19
2015-12-03
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49500 ZŁ
QIFEN WANG
Wspólnik
2011-06-07
2013-01-03
11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.500,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JAROSŁAW KĘDZIERSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-02-15
2006-11-29
JAROSŁAW KĘDZIERSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-11-29
2011-06-07
DARIUSZ SEBASTIAN ZIELIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-02-15
2006-11-29
JUSTYNA ZYCH
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-11-29
2011-06-07
YAN QU
PREZES ZARZĄDU
2011-06-07
2015-12-03
QIFEN WANG
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-06-07
2013-01-03
2006-02-15
2008-09-03
JANA KAZIMIERZA, 12, WARSZAWA, 01-248, WARSZAWA, POLSKA
2008-09-03
2011-06-07
JANA KAZIMIERZA, 1, WARSZAWA, 01-248, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie