KRS 0000250721
NIP5213789391
REGON14044637400000
NazwaCLEVERSCREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCLEVERSCREEN
Data rejestracji 10 lut 2006 (19 lat temu) 10 lut 2006
Data usunięcia 09 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WIKTORSKA, 86, WARSZAWA, 02-582, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMIJAROSŁAW ŁUKASZ JASKUŁOWSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF SZYMCZAK
Beneficjent
JAROSŁAW ŁUKASZ JASKUŁOWSKI
reprezentant
JAROSŁAW ŁUKASZ JASKUŁOWSKI
Likwidator
2020-03-11
2020-10-09
KRZYSZTOF SZYMCZAK
Wspólnik
2006-02-10
2020-10-09
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000 ZŁOTYCH
IZABELLA MAŁGORZATA SZYMCZAK
Wspólnik
2006-02-10
2017-11-11
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁOTYCH
JAROSŁAW ŁUKASZ JASKUŁOWSKI
Wspólnik
2017-11-11
2020-10-09
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000 ZŁOTYCH
JAROSŁAW ŁUKASZ JASKUŁOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
KRZYSZTOF SZYMCZAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU
JAROSŁAW ŁUKASZ JASKUŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-11-11
2020-03-11
KRZYSZTOF SZYMCZAK
PREZES ZARZĄDU
2006-02-10
2017-11-11
2006-02-10
2017-11-11
ALBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-11-11
2020-03-11
CLEVERSCREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie