KRS 0000250309
NIP1130017318
REGON01057277000000
Nazwa"AS POLONIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAS POLONIA
Data rejestracji 03 lut 2006 (19 lat temu) 03 lut 2006
Data usunięcia 17 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WITOLIŃSKA, 47, WARSZAWA, 04-185, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1130017318
data rejestracji 05 lip 1993
Baza do renowacji Art. 96 ust. 9h
data przywrócenia 29 lip 2022
status Czynny
86175000090000000006927645
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAHANNA ZOFIA SAWICKA
Beneficjent
ANDRZEJ DARIUSZ SAWICKI
zgłaszający - inny
ANDRZEJ DARIUSZ SAWICKI
Wspólnik
2006-02-03
2020-11-17
490 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500 ZŁOTYCH
KAMIL ANDRZEJ SAWICKI
Wspólnik
2006-02-03
2020-11-17
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ.
HANNA ZOFIA SAWICKA
Wspólnik
2015-03-16
2020-11-17
310 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.500 ZŁOTYCH
HANNA ZOFIA SAWICKA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ANDRZEJ DARIUSZ SAWICKI
PREZES ZARZĄDU
2006-02-03
2016-10-06
ANDRZEJ DARIUSZ SAWICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-06
2016-12-15
ROMAN FRANCISZEK OWCZARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2016-10-06
2020-03-26
KAMIL ANDRZEJ SAWICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-12-15
2020-11-17
2006-02-03
2016-10-06
TARNOWIECKA, 54, WARSZAWA, 04-174, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie