KRS 0000249912
Nazwa"JAWROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaJAWROL
Data rejestracji 27 lut 2006 (19 lat temu) 27 lut 2006
Data usunięcia 13 sty 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ARMII KRAJOWEJ, 77, CHORZÓW, 41-506, CHORZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #45 BUDOWNICTWO #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #55 HOTELE I RESTAURACJE #900 ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ORAZ WYWÓZ ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #0141B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #67 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMIJACEK JAN WRÓBEL
Wspólnik
2006-02-27
2017-01-13
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000,00 ZŁ. -
JANUSZ ALBIN KAMIONKA
Prokurent
2007-11-12
2017-01-13
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W ZAKRESIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH KTÓRYCH SKUTKIEM JEST NABYCIE PRAWA LUB ZACIAGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZAJĄCEGO KWOTĘ STANOWIĄCĄ RÓWNOWARTOŚĆ 10.000,00 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) EURO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANIA ŁĄCZNIE PRZEZ CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JACEK JAN WRÓBEL
PREZES ZARZĄDU
2006-02-27
2013-10-11
2006-02-27
2007-11-12
KATOWICKA, 53, MYSŁOWICE, 41-400, MYSŁOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie