KRS 0000249909
NIP8733096827
REGON12018737900000
NazwaPAKAR INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPAKAR INVESTMENT
Data rejestracji 01 lut 2006 (19 lat temu) 01 lut 2006
Data usunięcia 26 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ROMANOWICZA, 25, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8733096827
data rejestracji 01 lut 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 26 lis 2021
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (43)
#2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3317Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4331Z TYNKOWANIE #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #5320Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCHBOGDAN JAN PUKOWIEC
Wspólnik
2006-02-01
2007-11-29
230 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.500,00,-ZŁ.
Wspólnik
2006-02-01
2008-09-25
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000,00 ZŁOTYCH
07226242200000
SŁAWOMIR PAWEŁ JAROSZ
Wspólnik
2006-02-01
2007-11-29
230 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.500,00,-ZŁ.
IRENA GUTKOWSKA MICZEK
Wspólnik
2006-02-01
2007-05-24
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH
MARIUSZ JÓZEF LIBERA
Wspólnik
2006-02-01
2007-11-29
340 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00,-ZŁ.
JANUSZ STANISŁAW CZANIECKI
Wspólnik
2008-09-25
2021-11-26
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
RAFAŁ ADAMCZYK
Wspólnik
2008-09-25
2021-11-26
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
IRENA GUTKOWSKA MICZEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-02-01
2006-06-07
IRENA GUTKOWSKA MICZEK
PREZES ZARZĄDU
2006-06-07
2007-05-24
JANUSZ STANISŁAW CZANIECKI
PREZES ZARZĄDU
2008-09-25
2013-07-31
RAFAŁ ADAMCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-09-25
2013-11-14
WIESŁAW CZANIECKI
PREZES
2013-11-14
2020-02-17
MARIUSZ JÓZEF LIBERA
PREZES ZARZĄDU
2007-05-24
2007-11-29
MARIUSZ JÓZEF LIBERA
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-02-01
2006-06-07
SŁAWOMIR PAWEŁ JAROSZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-06-07
2008-09-25
BOGDAN JAN PUKOWIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-06-07
2008-09-25
2006-02-01
2008-09-25
"BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE 2" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-02-01
2007-05-24
PLAC SOBIESKIEGO, 2, TARNÓW, 33-100, TARNÓW, POLSKA
2007-05-24
2007-11-29
KACZKOWSKIEGO, 7, TARNÓW, 33-100, TARNÓW, POLSKA
2007-11-29
2008-09-25
PIEKARSKA, 86, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie