KRS 0000249863
NIP9562166710
REGON34013192500000
Nazwa"AYCONTEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAYCONTEL
Data rejestracji 26 sty 2006 (19 lat temu) 26 sty 2006
Data usunięcia 18 lip 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŚWIĘTOPEŁKA, 36D, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEJUSTYNA TORCHAŁA
Wspólnik
2006-01-26
2016-07-27
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ.
JOANNA KATARZYNA NOWICKA
Wspólnik
2006-01-26
2019-07-18
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ
WALDEMAR ZBIGNIEW BOGUTA
Wspólnik
2016-07-27
2019-07-18
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁ
WALDEMAR ZBIGNIEW BOGUTA
Likwidator
2016-07-27
2019-07-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU - SAMOISTNIE
WALDEMAR ZBIGNIEW BOGUTA
PREZES ZARZĄDU
2006-01-26
2007-11-22
JAROSŁAW SZCZEPANKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2007-11-22
2016-07-27
2006-01-26
2016-07-27
"AYCONTEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-01-26
2016-07-27
BIAŁA, 14, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie