KRS 0000249797
NIP5832936105
REGON22019046700000
Nazwa"RADARSYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRADARSYSTEM
Data rejestracji 25 sty 2006 (19 lat temu) 25 sty 2006
Data usunięcia 07 sie 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DOKI, 1, GDAŃSK, 80-863, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 360000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #9512Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄJERZY ANTONI GORGOŃ
Wspólnik
2006-01-25
2011-03-24
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.000 ZŁ
PIOTR EUGENIUSZ WIŚNIEWSKI
Wspólnik
2006-01-25
2008-08-07
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36.000 ZŁ
STANISŁAW ZBIGNIEW KAMIŃSKI
Wspólnik
2006-01-25
2008-08-07
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36.000 ZŁ
WOJCIECH PIOTR WASYLEWICZ
Wspólnik
2006-01-25
2020-08-07
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000 ZŁ
AGNIESZKA TERESA ŁĄGIEWKA
Wspólnik
2008-08-07
2009-09-10
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36.000,00 ZŁ
TADEUSZ EUGENIUSZ WIŚNIEWSKI
Wspólnik
2008-08-07
2010-02-08
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 36 000 PLN
JAROSLAV JARMOLKOVIĆ
Wspólnik
2006-01-25
2020-08-07
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000 ZŁ
MAREK SIEMASZKO
Wspólnik
2008-08-07
2020-08-07
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 144.000,00 ZŁ
IZABELA GORGOŃ
Wspólnik
2011-03-24
2020-08-07
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48000,00 ZŁ
JERZY ANTONI GORGOŃ
Prokurent
2006-12-18
2011-08-09
SAMOISTNA
MICHALINA SZUTA
Prokurent
2011-08-09
2014-05-22
PROKURA SAMOISTNA
MAREK SIEMASZKO
Prokurent
2011-08-09
2014-05-22
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
WOJCIECH PIOTR WASYLEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-01-25
2006-12-18
JERZY ANTONI GORGOŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-01-25
2006-12-18
PIOTR EUGENIUSZ WIŚNIEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-01-25
2009-09-10
JERZY ANTONI GORGOŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-09-10
2013-08-09
MAREK SIEMASZKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-09-10
2011-08-09
JERZY GORGOŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-05-22
2018-09-28
NAIRA MINASYAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-09-28
2020-08-07
2006-01-25
2006-12-18
GOPLAŃSKA, 132, GDAŃSK, 80-178, GDAŃSK, POLSKA
2006-12-18
2008-08-07
KARTUSKA, 385 B, GDAŃSK, 80-125, GDAŃSK, POLSKA
2008-08-07
2009-09-10
DIAMENTOWA, 5, GDAŃSK, 80-028, GDAŃSK, POLSKA
2009-09-10
2014-05-22
DIAMENTOWA, 11, GDAŃSK, 80-028, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie