KRS 0000249674
NIP7842332717
REGON30023453300000
Nazwa"INTEGRA" GNIEŹNIEŃSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"INTEGRA" GNIEŹNIEŃSKIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Data rejestracji 27 sty 2006 (19 lat temu) 27 sty 2006
Data usunięcia 02 lis 2017 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres PLAC 21 STYCZNIA, 4, GNIEZNO, 62-200, GNIEZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA #0141B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7440Z REKLAMA #2733Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO #2812Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2874Z PRODUKCJA ZŁĄCZY, ŚRUB, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN #2875B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA #2863Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2851Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #3611Z PRODUKCJA KRZESEŁ I MEBLI DO SIEDZENIA #3612Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MEBLI W TYM W OBROCIE Z ZAGRANICĄMAŁGORZATA JOANNA PYCH
Członek Organu Nadzoru
2006-01-27
2007-07-04
JÓZEF ZBIGNIEW SOLARSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-01-27
2007-07-04
IWONA PODZEREK
Członek Organu Nadzoru
2006-01-27
2007-07-04
JERZY ALEKSY
Członek Organu Nadzoru
2007-07-04
2012-06-15
ROMAN GÓRCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-07-04
2011-05-06
TADEUSZ GRONOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-05-06
2012-06-15
CZESŁAWA PISKORZ
Członek Organu Nadzoru
2013-08-01
2017-11-02
JAN SKWERES
Członek Organu Nadzoru
2013-08-01
2017-11-02
ROMAN WOJTCZAK
Członek Organu Nadzoru
2007-07-04
2012-06-15
STANISŁAW PRUS
Członek Organu Nadzoru
2013-08-01
2017-11-02
TADEUSZ ZIELIŃSKI
Likwidator
2015-04-17
2017-11-02
EUGENIUSZ KUJAWA
Likwidator
2015-04-17
2017-11-02
KAZIMIERZ ROSIEJKA
Likwidator
2015-04-17
2017-11-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA REPREZENTACJA 2 OSOBOWA: PRZEZ PREZESA LUB WICEPREZESA I SKARBNIKA. 2. W INNYCH SPRAWACH REPREZENTACJA 1-OSOBOWA PRZEZ PREZESA LUB WICEPREZESA.
MAREK JACEK LISZKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-01-27
2007-07-04
EWA RITA SOLARSKA
SPOŁECZNY CZŁONEK ZARZĄDU
2006-01-27
2007-07-04
BOGUMIŁ MAŃKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-07-04
2011-05-06
BOGUMIŁ MAŃKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-05-06
2012-06-15
MAREK TOMCZAK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2007-07-04
2008-06-02
MIROSŁAWA MARIA WALERCZAK
SKARBNIK
2007-07-04
2012-06-15
WIOLETTA DOBERSZTYN
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-06-02
2010-09-14
KAZIMIERZ ROSIEJKA
PREZES ZARZĄDU
2011-05-06
2015-04-17
TADEUSZ ZIELIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-06-15
2015-04-17
JERZY ALEKSY
SKARBNIK
2012-06-15
2013-08-01
2006-01-27
2007-07-04
STOWARZYSZENIE GNIEŹNIEŃSKI KLUB SPORTOWY PIAST WOODLINE
2007-07-04
2015-04-17
"INTEGRA" GNIEŹNIEŃSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie